序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴伟军 | 55% | 1100.0万人民币 |
2 | 吴元汉 | 45% | 900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴伟军
|
|
2 |
吴元汉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江瓯业园林建设有限公司永嘉分公司
|
吴伟军 | 2015-12-18 |
2 |
遂昌县长青园林建设有限公司松阳分公司
|
颜丽青 | 2009-08-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-18 | 住所变更 |
浙江遂昌县妙高街道平昌路***号
|
浙江省丽水市遂昌县妙高街道西街**弄*-*号***室
|
2 | 2016-02-01 | 章程修正案备案 |
出资时间2015年12月31日前
|
出资时间2050年12月31日前
|
3 | 2016-01-15 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-2-23 至 2016-2-22
|
营业期限: 2001-2-23 至
|
4 | 2015-11-12 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
5 | 2015-11-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********93683G
|
6 | 2015-11-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 吴元汉; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 吴伟军; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 吴元汉; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 吴伟军; 出资额: ****; 百分比: **%
|
7 | 2015-11-12 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
2000( + 100% )
|
8 | 2015-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅爱华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴伟军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴元汉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 吴伟军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴伟军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴元汉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2015-06-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
傅爱华
|
吴伟军
|
10 | 2015-06-02 | 组织机构变更 |
姓名: 傅爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴元汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 吴伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴元汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|