序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张小梅 | 80% | 1600万人民币 |
2 | 陈晓健 | 20% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玲
|
|
2 |
陈晓宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 法定代表人变更 |
李明
|
王玲
|
2 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 陈晓宁; 证件号码: *****************x; 职位: 监事;
|
姓名: 王玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王玲; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈晓宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2018-03-08 | 法定代表人变更 |
张小梅
|
李明
|
4 | 2017-07-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********40154组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********73990H
|
5 | 2014-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈晓健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张小梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈晓宁; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张小梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
6 | 2014-06-24 | 法定代表人变更 |
陈晓健
|
张小梅
|
7 | 2014-06-24 | 组织机构变更 |
姓名: 陈晓健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张小梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈晓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张小梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
8 | 2010-12-17 | 注册号升级 |
注册号: *****94
|
注册号: *****
|
9 | 2010-12-17 | 集团编号升级 |
注册号:*****94
|
注册号:*****
|
10 | 2010-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈晓健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张小梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈晓健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张小梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|