序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤运凑 | 42.12339% | 146.8万人民币 |
2 | 周柏根 | 19.79914% | 69万人民币 |
3 | 张正华 | 19.22525% | 67万人民币 |
4 | 柳秀华 | 5.73888% | 20万人民币 |
5 | 刘伟洪 | 4.6198% | 16.1万人民币 |
6 | 章程英 | 3.15638% | 11万人民币 |
7 | 林昌蕻 | 3.04161% | 10.6万人民币 |
8 | 林碧威 | 2.29555% | 8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤运凑
|
|
2 |
张正华
|
|
3 |
周柏根
|
|
4 |
柳秀华
|
|
5 |
林昌蕻
|
|
6 |
章程英
|
|
7 |
刘伟洪
|
|
8 |
何卫东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-03-18 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 林碧威; 出资额: 8; 百分比: 2.2991%姓名: 林昌蕻; 出资额: 10.6; 百分比: 3.0416%姓名: 章程英; 出资额: 11; 百分比: 3.1564%姓名: 刘伟洪; 出资额: 16.1; 百分比: 4.6198%姓名: 柳秀华; 出资额: 20; 百分比: 5.7389%姓名: 张正华; 出资额: 53.0541; 百分比: 15.22%姓名: 林松国; 出资额: 82.9459; 百分比: 23.8008% [退出]姓名: 汤运凑; 出资额: 146.8; 百分比: 42.1234%
|
姓名: 林碧威; 出资额: 8; 百分比: 2.2991%姓名: 林昌蕻; 出资额: 10.6; 百分比: 3.0416%姓名: 章程英; 出资额: 11; 百分比: 3.1564%姓名: 刘伟洪; 出资额: 16.1; 百分比: 4.6198%姓名: 柳秀华; 出资额: 20; 百分比: 5.7389%姓名: 张正华; 出资额: 67( + 26.28619% ); 百分比: 19.2253%姓名: 周柏根; 出资额: 69; 百分比: 19.7991% [新增]姓名: 汤运凑; 出资额: 146.8; 百分比: 42.1234%
|
2 | 2011-03-18 | 组织机构变更 |
姓名: 何卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 林昌蕻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林松国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 刘伟洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 柳秀华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汤运凑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼经理姓名: 章程英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 张正华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 何卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 林昌蕻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘伟洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 柳秀华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汤运凑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼经理姓名: 章程英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 张正华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周柏根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
3 | 2009-10-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 林碧威; 出资额: 8; 百分比: 2.2956%姓名: 柳秀华; 出资额: 20; 百分比: 5.74%姓名: 张正华; 出资额: 53.0541; 百分比: 15.22%姓名: 林松国; 出资额: 82.9459; 百分比: 23.8008%企业名称: 上标水力****电厂职工福利协会; 出资额: 184.5; 百分比: 52.9412%; 法人性质: 社团法人 [退出]
|
姓名: 林碧威; 出资额: 8; 百分比: 2.2991%姓名: 林昌蕻; 出资额: 10.6; 百分比: 3.0416% [新增]姓名: 章程英; 出资额: 11; 百分比: 3.1564% [新增]姓名: 刘伟洪; 出资额: 16.1; 百分比: 4.6198% [新增]姓名: 柳秀华; 出资额: 20; 百分比: 5.7389%姓名: 张正华; 出资额: 53.0541; 百分比: 15.22%姓名: 林松国; 出资额: 82.9459; 百分比: 23.8008%姓名: 汤运凑; 出资额: 146.8; 百分比: 42.1234% [新增]
|
4 | 2009-10-28 | 名称变更 |
景宁畲族自治县家地电站
|
景宁畲族自治县嘉鸿水电开****有限公司
|
5 | 2009-10-28 | 组织机构变更 |
姓名: 林昌洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 林松国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 柳秀华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汤运凑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张正华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 何卫东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林昌蕻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林松国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘伟洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 柳秀华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汤运凑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼经理姓名: 章程英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张正华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
6 | 2009-10-28 | 企业类型变更 |
股份合作制
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
7 | 2009-10-28 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1996-11-12 至 2018-12-31
|
营业期限: 1996-11-12 至 2029-10-26
|
8 | 2008-11-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 胡党伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林昌洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 柳秀华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汤运凑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张正华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 林昌洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林松国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 柳秀华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汤运凑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张正华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
9 | 2008-11-06 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 柳秀华; 出资额: 20; 百分比: 5.74%姓名: 林松国; 出资额: 43.9459; 百分比: 12.61%姓名: 胡党伟; 出资额: 47; 百分比: 13.49% [退出]姓名: 张正华; 出资额: 53.0541; 百分比: 15.22%企业名称: 上标水力****电厂职工福利协会; 出资额: 184.5; 百分比: 52.9412%; 法人性质: 社团法人
|
姓名: 林碧威; 出资额: 8; 百分比: 2.2956% [新增]姓名: 柳秀华; 出资额: 20; 百分比: 5.74%姓名: 张正华; 出资额: 53.0541; 百分比: 15.22%姓名: 林松国; 出资额: 82.9459( + 88.74548% ); 百分比: 23.8008%企业名称: 上标水力****电厂职工福利协会; 出资额: 184.5; 百分比: 52.9412%; 法人性质: 社团法人
|
10 | 2008-11-06 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1996-11-12 至 2008-12-31
|
营业期限: 1996-11-12 至 2018-12-31
|