序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云和县水务投资有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任卿
|
|
2 |
郑静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘根明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 郑静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:刘根明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 任卿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 郑静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:胡妙玲;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
2 | 2022-08-12 | 法定代表人变更 |
刘根明
|
任卿
|
3 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严梦琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 凌观久; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴舒婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 周华英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 周韵; 证件号码: ******************; 职位: ; [退出]姓名: 季炜琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 汤定谦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王君; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 董存富; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 赫英涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名:钟鸣;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 刘根明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 郑静; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:刘根明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
4 | 2022-04-19 | 章程备案 |
|
详见2022年4月17日修改的新章程
|
5 | 2022-04-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 云和县国有资本运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 云和县水务投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2022-04-19 | 法定代表人变更 |
赫英涛
|
刘根明
|
7 | 2022-04-19 | 联络员备案 |
原联络员姓名:钟鸣;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****X
|
现联络员姓名:柳冰凌;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:*****2
|
8 | 2021-07-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2030-11-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
9 | 2021-07-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 云和县国有资产管理委员会办公室; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 云和县国有资本运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
10 | 2021-07-02 | 章程备案 |
|
新章程
|