序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 全鸿铭 | 50% | 360万人民币 |
2 | 王斌 | 20% | 144万人民币 |
3 | 黄和林 | 20% | 144万人民币 |
4 | 吴取纯 | 10% | 72万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马秀珍
|
|
2 |
王斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 全鸿铭、王斌、吴取纯、黄和林;清算组负责人: 王斌;地址: 浙江遂昌县妙高镇龙谷**号;联系方式: ***********
|
2 | 2017-12-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****D
|
3 | 2017-12-27 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:郑琳;现联络员固定电话:****-*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑琳;现财务负责人固定电话:****-*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2013-10-29 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 马秀珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2013-10-29 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 吴取纯; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 黄和林; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 王斌; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 全鸿铭; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2013-10-29 | 组织机构变更 |
|
姓名: 马秀珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2013-07-17 | 住所变更 |
|
住所: 遂昌县妙高镇茗月山庄**、**号 邮政编码: ****** 电话: ****-*******住所所在行政区划:妙高镇
|
8 | 2013-07-17 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 无
|
9 | 2013-02-05 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 王斌; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 吴取纯; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 全鸿铭; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2010-08-23 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 马秀珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 全鸿铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|