序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李赐荣 | 74.47% | 223.4万人民币 |
2 | 吴茂冬 | 8.33% | 25万人民币 |
3 | 吴建平 | 3.33% | 10万人民币 |
4 | 刘学忠 | 3.33% | 10万人民币 |
5 | 吴金方 | 1.8% | 5.4万人民币 |
6 | 毛炉斌 | 1.8% | 5.4万人民币 |
7 | 祝建钰 | 1.67% | 5万人民币 |
8 | 吴金跃 | 1.37% | 4.1万人民币 |
9 | 叶林伟 | 1% | 3万人民币 |
10 | 李玉青 | 0.53% | 1.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李赐荣
|
|
2 |
毛炉斌
|
|
3 |
刘学忠
|
|
4 |
吴建平
|
|
5 |
毛日生
|
|
6 |
祝建钰
|
|
7 |
赵青友
|
|
8 |
叶加****
|
|
9 |
吴金跃
|
|
10 |
吴金方
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-02-04 | 变更注册号 |
注册号: ********142
|
注册号: ********
|
2 | 2008-02-03 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 庆元县屏都镇菊水村(新建路74号) 邮政编码: 323805 电话: 6136188住所所在行政区划:屏都镇
|
住所: 庆元县屏都镇菊水村新建路88号 邮政编码: 323805 电话: 6136188住所所在行政区划:屏都镇
|
3 | 2008-02-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 叶晓杰; 出资额: 0.9; 百分比: 0.3%姓名: 金国文; 出资额: 1; 百分比: 0.33% [退出]姓名: 毛日生; 出资额: 1; 百分比: 0.33%姓名: 吴菊玲; 出资额: 1; 百分比: 0.33% [退出]姓名: 吴绍军; 出资额: 1; 百分比: 0.33% [退出]姓名: 吴小全; 出资额: 1; 百分比: 0.33% [退出]姓名: 姚青春; 出资额: 1; 百分比: 0.33% [退出]姓名: 赵加明; 出资额: 1; 百分比: 0.33% [退出]姓名: 赵青友; 出资额: 1; 百分比: 0.33% [退出]姓名: 毛日荷; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4%姓名: 王向武; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4% [退出]姓名: 吴仁生; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4% [退出]姓名: 杨必财; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4% [退出]姓名: 杨伟明; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4% [退出]姓名: 叶加盛; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4% [退出]姓名: 叶振二; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4%姓名: 赵美娟; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4% [退出]姓名: 陶丽祯; 出资额: 1.3; 百分比: 0.43% [退出]姓名: 叶绍满; 出资额: 1.3; 百分比: 0.43% [退出]姓名: 刘平顺; 出资额: 1.4; 百分比: 0.47%姓名: 吴立民; 出资额: 1.4; 百分比: 0.47%姓名: 叶加****; 出资额: 1.4; 百分比: 0.47% [退出]姓名: 李玉青; 出资额: 1.6; 百分比: 0.53%姓名: 李少云; 出资额: 1.7; 百分比: 0.57% [退出]姓名: 叶林伟; 出资额: 3; 百分比: 1%姓名: 吴金跃; 出资额: 4.1; 百分比: 1.37%姓名: 祝建钰; 出资额: 5; 百分比: 1.67%姓名: 毛炉斌; 出资额: 5.4; 百分比: 1.8%姓名: 吴金方; 出资额: 5.4; 百分比: 1.8%姓名: 吴建平; 出资额: 10; 百分比: 3.33%姓名: 刘学忠; 出资额: 10.5; 百分比: 3.5%姓名: 吴茂冬; 出资额: 25; 百分比: 8.33%姓名: 李赐荣; 出资额: 203; 百分比: 67.67%
|
姓名: 叶晓杰; 出资额: 0.9; 百分比: 0.3%姓名: 毛日生; 出资额: 1; 百分比: 0.33%姓名: 毛日荷; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4%姓名: 叶振二; 出资额: 1.2; 百分比: 0.4%姓名: 刘平顺; 出资额: 1.4; 百分比: 0.47%姓名: 吴立民; 出资额: 1.4; 百分比: 0.47%姓名: 李玉青; 出资额: 1.6; 百分比: 0.53%姓名: 叶林伟; 出资额: 3; 百分比: 1%姓名: 吴金跃; 出资额: 4.1; 百分比: 1.37%姓名: 祝建钰; 出资额: 5; 百分比: 1.67%姓名: 毛炉斌; 出资额: 5.4; 百分比: 1.8%姓名: 吴金方; 出资额: 5.4; 百分比: 1.8%姓名: 刘学忠; 出资额: 10( - 4.7619% ); 百分比: 3.33%姓名: 吴建平; 出资额: 10; 百分比: 3.33%姓名: 吴茂冬; 出资额: 25; 百分比: 8.33%姓名: 李赐荣; 出资额: 223.4( + 10.04926% ); 百分比: 74.47%
|
4 | 2006-09-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 李赐荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 李赐荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 刘平顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 刘学忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 毛炉斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 毛炉斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 毛日生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴金方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴金跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴茂冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 叶加****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 赵青友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 祝建钰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
姓名: 李赐荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 李赐荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 刘平顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 刘学忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 毛炉斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 毛炉斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 毛日生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴金方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴金跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴茂冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 叶加****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 赵青友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 祝建钰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
5 | 2006-09-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 竹木制品、纸制品、普通机械、建筑装璜材料制造、销售(不含国家法律法规禁止或限制的种类,涉及许可、资质的凭有效证件经营)行业代码: 2020
|
经营范围: 竹木制品、纸制品、普通机械、建筑装璜材料制造、销售;货物和技术的进出口业务(不含国家法律法规禁止或限制的种类,涉及许可、资质的凭有效证件经营)行业代码: 2020
|
6 | 2006-01-17 | 改制变更 |
|
|
7 | 2006-01-17 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 人造板、竹木制品、工艺木门制造、销售;建筑装璜材料销售。行业代码: 2020
|
经营范围: 竹木制品、纸制品、普通机械、建筑装璜材料制造、销售(不含国家法律法规禁止或限制的种类,涉及许可、资质的凭有效证件经营)行业代码: 2020
|
8 | 2006-01-17 | 注册资本(金)变更 |
50
|
300( + 500% )
|
9 | 2006-01-17 | 名称变更 |
浙江庆元吉庆木业有限公司
|
浙江吉庆工贸有限公司
|
10 | 2005-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 黄泉思; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 李赐荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 李书兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 林孔杨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 上官明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 邵少俭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 汤先堤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 泮家松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 李赐荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 李赐荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 刘平顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 刘学忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 毛炉斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 毛炉斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 毛日生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴金方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴金跃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴茂冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 叶加****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 赵青友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 祝建钰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|