序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈志远 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈志远
|
|
2 |
季晓明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-11-07
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包振文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
|
姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 季晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2016-03-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 包振文 ; 出资额: *.**; 百分比: **.*% [退出]姓名: 陈志远 ; 出资额: **.**; 百分比: **.*%
|
姓名: 陈志远 ; 出资额: **; 百分比: ***%
|
4 | 2016-03-30 | 住所变更 |
住所: 浙江遂昌县云峰镇长濂村后岗 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:云峰镇
|
住所: 浙江遂昌县云峰街道长濂村后岗 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:云峰镇
|
5 | 2016-03-30 | 组织机构变更 |
姓名: 包振文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
|
姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 季晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2016-01-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********18533P
|
7 | 2010-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包振文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 包振文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
|
8 | 2010-01-25 | 住所变更 |
住所: 云峰镇长濂村后岗 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:云峰镇
|
住所: 遂昌县云峰镇长濂村后岗 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:云峰镇
|
9 | 2010-01-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李建春 ; 出资额: *.*; 百分比: *% [退出]姓名: 戴养荣 ; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 包振文 ; 出资额: *.**; 百分比: **.*%姓名: 陈志远 ; 出资额: **.**; 百分比: **.*%
|
姓名: 包振文 ; 出资额: *.**; 百分比: **.*%姓名: 陈志远 ; 出资额: **.**; 百分比: **.*%
|
10 | 2010-01-25 | 组织机构变更 |
姓名: 包振文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 包振文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈志远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
|