序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青田县政府国有资产监督管理办公室 | 100% | 35000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏乐
|
|
2 |
季泉泉
|
|
3 |
朱崇勤
|
|
4 |
王景峰
|
|
5 |
季一景
|
|
6 |
陈永祥
|
|
7 |
潘炎
|
|
8 |
余展磊
|
|
9 |
朱文豪
|
|
10 |
叶旭毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 法定代表人变更 |
季泉泉
|
夏乐
|
2 | 2021-03-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2033-09-08
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2021-03-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余展磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶旭毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 季一景; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季泉泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张钟梁; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 徐鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱崇勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱文豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 潘炎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王景峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 范阳炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈永祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高嘉键; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余展磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶旭毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏乐; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 季一景; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季泉泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱崇勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱文豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 潘炎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王景峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 范阳炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈永祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高嘉键; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余展磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季泉泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张钟梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱崇勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 林直耀; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 汤晓爱; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 沈建三; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘炎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王景峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹俊俊; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 陈永祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 余展磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶旭毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 季一景; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 季泉泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张钟梁; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱崇勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱文豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 潘炎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王景峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 范阳炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈永祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高嘉键; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2020-07-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 青田县国有资产管理办公室; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 青田县政府国有资产监督管理办公室; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2020-07-13 | 出资日期备案 |
企业名称: 青田县国有资产管理办公室; 出资日期: ;
|
企业名称: 青田县政府国有资产监督管理办公室; 出资日期: ;
|
7 | 2020-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 季泉泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林直耀; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汤晓爱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈建三; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王景峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹俊俊; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 项雯雯; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 余展磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 季泉泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张钟梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 朱崇勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林直耀; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汤晓爱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈建三; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘炎; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王景峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹俊俊; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈永祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
8 | 2018-07-25 | 名称变更 |
浙江青田县侨乡进口商品城有限公司
|
浙江青田县侨乡进口商品城集团有限公司
|
9 | 2018-07-18 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
10 | 2018-07-18 | 住所变更 |
浙江省丽水市青田县瓯南街道石郭下村侨乡外贸工业专业区*区E幢(石郭党校四楼)
|
浙江省丽水市青田县油竹街道雅岙路***号
|