序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 负责人变更 |
叶旭伟 [退出]
|
郭伶伶 [新增]
|
2 | 2020-05-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2047-12-30
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2015-11-11 | 负责人变更 |
冯敏 [退出]
|
叶旭伟 [新增]
|
4 | 2015-11-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****E
|
5 | 2015-11-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
冯敏
|
叶旭伟
|
6 | 2012-12-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈奕清
|
冯敏
|
7 | 2012-01-04 | 变更注册号 |
注册号: 企独丽分字第000012号
|
注册号: ********
|
8 | 2011-12-30 | 行业代码变更 |
行业代码:6010
|
行业代码:6012
|
9 | 2011-12-30 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 在总公司经营范围内开展经营活动。
|
10 | 2011-12-30 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 通信业务
|
许可经营项目:
|