序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庆元县地方工业供销公司 | 100% | 58.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:MA2A0B6H7
|
统一社会信用代码:91331126MA2A0B6H7D
|
2 | 2008-05-09 | 变更注册号 |
注册号: *****84
|
注册号: *****
|
3 | 2008-05-09 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 物业管理、金属材料、建筑材料、行业代码: 6365兼营: 五金交电、食用菌及食用菌原材料、山菜、副食品经营方式: 批****零售
|
经营范围: 物业管理、金属材料、建筑材料、 五金交电销售(涉及审批的凭许可证范围和有效期经营行业代码: 6365经营方式: 批****零售
|
4 | 2004-03-10 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 竹木制品、金属材料、建筑材料、行业代码: 6240兼营: 五金交电、食用菌及食用菌原材料、山菜、副食品经营方式: 批****零售
|
经营范围: 物业管理、金属材料、建筑材料、行业代码: 6240兼营: 五金交电、食用菌及食用菌原材料、山菜、副食品经营方式: 批****零售
|
5 | 1999-03-25 |
********-6
|
********284
|
|
6 | 1999-03-25 | 注册资本(金)变更 |
149.9
|
58( - 61.30754% )
|
7 | 1999-03-25 | 变更注册号 |
8914857002-6
|
*****84
|
8 | 1998-10-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
洪田生
|
吴义标
|
9 | 1994-05-27 | 注册资本(金)变更 |
61.2
|
149.9( + 144.93464% )
|
10 | 1993-12-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
谢亮宏
|
洪田生
|