序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-14 | 负责人变更 |
吴锦文 [退出]
|
吴勇 [新增]
|
2 | 2019-03-06 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国建设银行股份有限公司丽水市分行; 注册号: *****
|
企业名称: 中国建设银行股份有限公司; 注册号: *****
|
3 | 2019-03-06 | 负责人变更 |
胡小青 [退出]
|
吴锦文 [新增]
|
4 | 2019-03-06 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
5 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:84857508X
|
统一社会信用代码:*****8X9
|
6 | 2014-02-11 | 负责人变更 |
姜黎明 [退出]
|
胡小青 [新增]
|
7 | 2014-02-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姜黎明
|
胡小青
|
8 | 2008-08-01 | 负责人变更 |
吴日荣 [退出]
|
姜黎明 [新增]
|
9 | 2008-08-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴日荣
|
姜黎明
|
10 | 2008-08-01 | 变更注册号 |
注册号: *****62
|
注册号: *****
|