序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 负责人变更 |
郝泾秀 [退出]
|
洪永杰 [新增]
|
2 | 2017-11-07 | 负责人变更 |
季燕丽 [退出]
|
郝泾秀 [新增]
|
3 | 2017-11-07 | 法定代表人变更 |
季燕丽
|
郝泾秀
|
4 | 2016-09-12 | 负责人变更 |
徐瀚 [退出]
|
季燕丽 [新增]
|
5 | 2016-09-12 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
6 | 2016-09-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐瀚
|
季燕丽
|
7 | 2016-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:848454384
|
统一社会信用代码:*****B
|
8 | 2015-04-13 | 负责人变更 |
冯伟 [退出]
|
徐瀚 [新增]
|
9 | 2015-04-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
冯伟
|
徐瀚
|
10 | 2013-03-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准
|
一般经营项目:
|