序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 负责人变更 |
沈捷 [退出]
|
夏勇 [新增]
|
2 | 2018-08-08 | 负责人变更 |
夏海雷 [退出]
|
沈捷 [新增]
|
3 | 2018-08-08 | 法定代表人变更 |
夏海雷
|
沈捷
|
4 | 2017-11-07 | 负责人变更 |
季仙明 [退出]
|
夏海雷 [新增]
|
5 | 2017-11-07 | 法定代表人变更 |
季仙明
|
夏海雷
|
6 | 2016-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:84845507X
|
统一社会信用代码:*****7XX
|
7 | 2016-04-05 |
注册号:********组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********5507XX
|
|
8 | 2013-03-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
程敏华
|
季仙明
|
9 | 2013-03-27 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 青田县鹤城镇校场路70号 邮政编码: 323900 电话: 6821820住所所在行政区划:鹤城镇
|
住所: 青田县鹤城街道校场路70号 邮政编码: 323900 电话: 6838508住所所在行政区划:鹤城镇
|
10 | 2010-04-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱文伟
|
程敏华
|