序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王先波 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶升
|
|
2 |
王先波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2022-04-20 | 法定代表人变更 |
叶升
|
叶升
|
3 | 2021-10-22 | 住所变更 |
浙江省丽水市松阳县西屏街道金田小区**号*幢*单元***室
|
浙江省丽水市松阳县水南街道玉湖小区*区*排**号
|
4 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶伟华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 叶凤香; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 叶升; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 王先波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2020-12-28 | 法定代表人变更 |
叶伟华
|
叶升
|
6 | 2019-09-03 | 法定代表人变更 |
王先波
|
叶伟华
|
7 | 2019-09-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶凤香; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王先波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 叶伟华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 叶凤香; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|