序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 负责人变更 |
杨晓芳 [退出]
|
季红莉 [新增]
|
2 | 2021-02-08 | 负责人变更 |
徐煌 [退出]
|
杨晓芳 [新增]
|
3 | 2018-11-21 | 负责人变更 |
张永东 [退出]
|
徐煌 [新增]
|
4 | 2018-11-21 | 法定代表人变更 |
张永东
|
徐煌
|
5 | 2016-12-07 | 负责人变更 |
曾鹏翔 [退出]
|
张永东 [新增]
|
6 | 2016-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:558626125
|
统一社会信用代码:*****3
|
7 | 2016-12-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曾鹏翔
|
张永东
|
8 | 2015-06-05 | 负责人变更 |
曾鹏翔 [退出]
|
留珣浩 [新增]
|
9 | 2013-07-09 | 负责人变更 |
张永平 [退出]
|
曾鹏翔 [新增]
|
10 | 2013-07-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张永平
|
曾鹏翔
|