序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 财务负责人 |
原财务负责人姓名:项金莉;原财务负责人固定电话:6875122;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现财务负责人姓名:陈李宁;现财务负责人固定电话:6875122;现财务负责人移动电话:*****;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:*****8
|
2 | 2022-04-02 | 负责人变更 |
胡利明 [退出]
|
周恩刚 [新增]
|
3 | 2021-02-19 | 负责人变更 |
陈佳文 [退出]
|
胡利明 [新增]
|
4 | 2019-01-24 | 负责人变更 |
李伟 [退出]
|
陈佳文 [新增]
|
5 | 2016-04-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:779381926
|
统一社会信用代码:*****D
|
6 | 2015-01-09 | 负责人变更 |
曾春荣 [退出]
|
李伟 [新增]
|
7 | 2015-01-09 | 名称变更 |
青田县农村信用合作联社东源信用社
|
浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行
|
8 | 2015-01-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曾春荣
|
李伟
|
9 | 2015-01-09 | 企业类型变更 |
股份合作企业经营单位(非法人)
|
股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
|
10 | 2013-06-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汤伟强
|
曾春荣
|