序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-11 | 负责人变更 |
吴鑫磊 [退出]
|
潘丽伟 [新增]
|
2 | 2021-01-28 | 负责人变更 |
陈君梅 [退出]
|
吴鑫磊 [新增]
|
3 | 2018-05-03 | 负责人变更 |
叶静 [退出]
|
陈君梅 [新增]
|
4 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
叶静
|
陈君梅
|
5 | 2016-12-08 | 负责人变更 |
郑妍婷 [退出]
|
叶静 [新增]
|
6 | 2016-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:79556030X
|
统一社会信用代码:*****0XW
|
7 | 2016-12-08 | 法定代表人变更 |
郑妍婷
|
叶静
|
8 | 2014-12-02 | 负责人变更 |
陈旭明 [退出]
|
郑妍婷 [新增]
|
9 | 2014-12-02 | 法定代表人变更 |
陈旭明
|
郑妍婷
|
10 | 2012-12-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
诸维克
|
陈旭明
|