序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-12 | 负责人变更 |
王勇 [退出]
|
纪科锋 [新增]
|
2 | 2016-10-12 | 负责人变更 |
潘俊 [退出]
|
王勇 [新增]
|
3 | 2016-10-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘俊
|
王勇
|
4 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:848634828
|
统一社会信用代码:*****Y
|
5 | 2012-11-29 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(凡涉及许可证制度的凭有效的许可证经营)
|
6 | 2012-11-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(凡涉及许可证制度的凭有效的许可证经营)
|
一般经营项目:
|
7 | 2012-11-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邓红卫
|
潘俊
|
8 | 2008-06-25 | 变更注册号 |
注册号: *****10
|
注册号: *****
|
9 | 2008-06-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周美君
|
邓红卫
|
10 | 2005-02-25 | 名称变更 |
中国建设银行松阳县支行
|
中国建设银行股份有限公司松阳支行
|