序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴杨耀炜 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 吴廷良 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴祥忠
|
|
2 |
吴杨耀炜
|
|
3 |
吴廷良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-01 | 法定代表人变更 |
吴祥忠
|
吴杨耀炜
|
2 | 2021-09-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴祥忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 吴祥忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 吴育飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 吴廷良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 吴杨耀炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 吴祥忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2021-09-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴祥忠;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:吴祥忠;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶昌菊;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-09-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴祥忠; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴育飞; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 吴杨耀炜; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 吴廷良; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2021-08-23 | 法定代表人变更 |
吴杨耀炜
|
吴祥忠
|
6 | 2021-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴杨耀炜; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴廷良; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 吴祥忠; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 吴育飞; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴廷良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴杨耀炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 吴杨耀炜; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 吴祥忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 吴祥忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 吴育飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
8 | 2020-06-22 | 住所变更 |
浙江庆元县屏都街道八三村
|
浙江省丽水市庆元县屏都街道屏都综合新区银山路*号
|
9 | 2017-04-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴廷良; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴祥忠; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 吴廷良; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴杨耀炜; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2017-04-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴廷良; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴祥忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 吴祥忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 吴廷良; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴杨耀炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 吴杨耀炜; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|