序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 负责人变更 |
洪盛军 [退出]
|
蔡盛业 [新增]
|
2 | 2022-06-09 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-07-07 | 负责人变更 |
严明 [退出]
|
洪盛军 [新增]
|
4 | 2017-06-13 | 经营范围(业务范围)变更 |
物业管理。
|
物业管理,高危险性体育项目(游泳)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********48760
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********925615
|
6 | 2014-08-13 | 负责人变更 |
王婷 [退出]
|
严明 [新增]
|
7 | 2014-08-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王婷
|
严明
|
8 | 2012-08-28 | 负责人变更 |
柳舜 [退出]
|
王婷 [新增]
|
9 | 2012-08-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
柳舜
|
王婷
|
10 | 2012-04-17 | 名称变更 |
上海新湖物业管理有限责任公司丽水分公司
|
上海新湖绿城物业服务有限公司丽水分公司
|