序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈庆平 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 陈丽珍 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈守真
|
|
2 |
陈丽珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 环卫设备、两轮、三轮电动车销售;两轮、三轮电动车维修。
|
一般经营项目: 环卫设备、两轮、三轮电动车、四轮电动巡逻车销售;两轮、三轮电动车、四轮电动巡逻车维修。
|
2 | 2016-12-05 | 注册资本(金)变更 |
*
|
***
|
3 | 2016-12-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈丽珍; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 陈庆平; 出资额: *.*; 百分比: **%
|
姓名: 陈丽珍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈庆平; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2016-12-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电动车销售。
|
一般经营项目: 环卫设备、两轮、三轮电动车销售;两轮、三轮电动车维修。
|
5 | 2016-12-05 | 注册资本(金)变更 |
5
|
200( + 3900% )
|
6 | 2016-10-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:556157118
|
统一社会信用代码:*****6
|
7 | 2011-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈丽珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈庆平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出]
|
姓名: 陈丽珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈守真; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]
|
8 | 2011-12-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈庆平
|
陈守真
|
9 | 2011-12-02 | 组织机构变更 |
姓名: 陈丽珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈庆平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出]
|
姓名: 陈丽珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈守真; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]
|