序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛道德 | 35% | 140.0万人民币 |
2 | 陈孟聪 | 20% | 80.0万人民币 |
3 | 陈奕春 | 15% | 60.0万人民币 |
4 | 叶大明 | 10% | 40.0万人民币 |
5 | 叶进良 | 10% | 40.0万人民币 |
6 | 陈奕明 | 5% | 20.0万人民币 |
7 | 陈奕良 | 5% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛道德
|
|
2 |
陈孟聪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛道德; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈孟聪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 毛道德; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈孟聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-08-11 | 经营范围变更 |
一般项目:玩具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:玩具制造;日用木制品制造;软木制品制造;家具制造;木制容器制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);玩具销售;日用杂品销售;母婴用品销售;日用木制品销售;软木制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;木制容器销售;家具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-08-11 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2021-08-11 | 法定代表人变更 |
陈孟聪
|
毛道德
|
5 | 2020-09-27 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2020-09-27 | 出资比例备案 |
姓名: 叶大明; 出资额: **万; 百分比: **.*%;姓名: 叶进良; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 毛道德; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈奕明; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈奕春; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈奕良; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 陈孟聪; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 叶大明; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶进良; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 毛道德; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈奕明; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 陈奕春; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈奕良; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 陈孟聪; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
7 | 2020-09-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 毛道德; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈孟聪; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶大明; 出资额: **万; 百分比: **.*%;姓名: 叶进良; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈奕明; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈奕春; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈奕良; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 毛道德; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈孟聪; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈奕春; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶大明; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶进良; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈奕明; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 陈奕良; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
8 | 2020-09-27 | 出资日期备案 |
姓名: 叶大明; 出资日期: 2020-01-20;姓名: 叶进良; 出资日期: 2020-01-20;姓名: 毛道德; 出资日期: 2020-01-20;姓名: 陈奕明; 出资日期: 2020-01-20;姓名: 陈奕春; 出资日期: 2020-01-20;姓名: 陈奕良; 出资日期: 2020-01-20;姓名: 陈孟聪; 出资日期: 2020-01-20;
|
姓名: 叶大明; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 叶进良; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 毛道德; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 陈奕明; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 陈奕春; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 陈奕良; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 陈孟聪; 出资日期: 2038-12-31;
|