序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵立忠 | 36.25% | 725万人民币 |
2 | 钟傅旭阳 | 28% | 560万人民币 |
3 | 浙江蓝帽子冷链有限公司 | 21.25% | 425万人民币 |
4 | 陈宾平 | 7% | 140万人民币 |
5 | 王健 | 5% | 100万人民币 |
6 | 王立平 | 2.5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵立忠
|
|
2 |
傅旭阳
|
|
3 |
陈宾平
|
|
4 |
王立平
|
|
5 |
陈勤勇
|
|
6 |
郑冲平
|
|
7 |
陈光平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅旭阳; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 张树前; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王立平; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 赵立忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑冲平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈光平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈宾平; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;
|
姓名: 傅旭阳; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王立平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵立忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑冲平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈光平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈宾平; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;
|
2 | 2021-05-18 | 章程修正案备案 |
董事会成员4人改为3人,详见书面材料。
|
监事会成员由5人改为4人,详见书面材料。
|
3 | 2020-09-17 | 章程修正案备案 |
董事会成员5人改为4人,详见书面材料。
|
董事会成员4人改为3人,详见书面材料。
|
4 | 2020-09-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅旭阳; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 张树前; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王立平; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 赵立忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑冲平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈光平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈宾平; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;
|
姓名: 傅旭阳; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 张树前; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王立平; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 赵立忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑冲平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈光平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈宾平; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;
|
5 | 2019-07-11 | 章程修正案备案 |
|
董事会成员5人改为4人,详见书面材料。
|
6 | 2019-07-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王岳成; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; [退出]姓名: 钟傅旭阳; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江蓝帽子冷链有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.**%;姓名: 陈宾平; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 王健; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 赵立忠; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 王立平; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 赵立忠; 出资额: ***万; 百分比: **.**%;姓名: 钟傅旭阳; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江蓝帽子冷链有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.**%;姓名: 陈宾平; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 王健; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 王立平; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
7 | 2019-07-11 | 法定代表人变更 |
王岳成
|
赵立忠
|
8 | 2019-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅旭阳; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 张树前; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王岳成; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 王立平; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 赵立忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑冲平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈光平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈宾平; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;
|
姓名: 傅旭阳; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 张树前; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王立平; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 赵立忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑冲平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈光平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈宾平; 证件号码: *****************x; 职位: 董事;
|
9 | 2019-01-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王岳成; 出资额: ***万; 百分比: **.**%姓名: 傅旭阳; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 陈宾平; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 陈光平; 出资额: ***万; 百分比: *.**% [退出]姓名: 王健; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 赵立忠; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 陈卫华; 出资额: ***万; 百分比: *% [退出]姓名: 郑冲平; 出资额: **万; 百分比: *.**% [退出]姓名: 王立平; 出资额: **万; 百分比: *.*%姓名: 王小伟; 出资额: **万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 陈勤勇; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]姓名: 尹松琴; 出资额: **万; 百分比: *.**% [退出]姓名: 张益跃; 出资额: **万; 百分比: *.**% [退出]姓名: 雷建平; 出资额: **万; 百分比: *.**% [退出]姓名: 吕雪花; 出资额: **万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 张树前; 出资额: **万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 滕代明; 出资额: **万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 郑皓匀; 出资额: **万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 黄秀龙; 出资额: **万; 百分比: *.*% [退出]
|
姓名: 王岳成; 出资额: ***万; 百分比: **.**%姓名: 钟傅旭阳; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]企业名称: 浙江蓝帽子冷链有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.**% [新增]姓名: 陈宾平; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 王健; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 赵立忠; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 王立平; 出资额: **万; 百分比: *.*%
|
10 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:755901915
|
统一社会信用代码:*****G
|