序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李勇 | 88.63636% | 3.9万人民币 |
2 | 麻红胜 | 11.36364% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
麻红胜
|
|
2 |
李勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2016-09-07
|
营业期限至: 2036-09-07
|
2 | 2018-06-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:793380428
|
统一社会信用代码:*****D
|
3 | 2011-06-08 | 集团编号升级 |
注册号:*****55
|
注册号:*****
|
4 | 2011-06-08 | 注册号升级 |
注册号: *****55
|
注册号: *****
|
5 | 2011-06-08 | 注册号升级 |
注册号: ********855
|
注册号: ********
|