序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王镭 | 90% | 270万人民币 |
2 | 徐燕飞 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-25 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 王镭、徐燕飞;清算组负责人: 徐燕飞;地址: 浙江龙泉市金辉大厦***室;联系方式: ***********
|
2 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********70217R
|
3 | 2014-05-27 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 零售:预包装食品兼散装食品(食品流通许可证有效期至2017年5月26日).
|
4 | 2012-05-21 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 王镭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
5 | 2012-05-21 | 法定代表人变更 |
|
徐燕飞
|
6 | 2012-05-21 | 组织机构变更 |
|
姓名: 王镭; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
7 | 2011-03-14 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 王镭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐燕飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2011-03-14 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 徐燕飞; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王镭; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2011-03-14 | 法定代表人变更 |
|
王镭
|
10 | 2011-03-14 | 名称变更 |
|
浙江金满路食品有限公司
|