序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梅建春 | 31% | 1550.0万人民币 |
2 | 林东亮 | 23% | 1150.0万人民币 |
3 | 徐霞 | 23% | 1150.0万人民币 |
4 | 吴慧莉 | 23% | 1150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梅建春
|
|
2 |
叶水芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-12-28 | 出资方式备案 |
|
|
3 | 2020-04-21 | 住所变更 |
|
|
4 | 2020-04-21 | 管辖单位变更 |
|
|
5 | 2020-03-10 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2020-03-10 | 企业类型变更 |
|
|
7 | 2019-10-18 | 投资人(股权)备案 |
|
|