序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青田南宏畜牧养殖专业合作社 | 20% | 48万人民币 |
2 | 青田县绿泉果蔬种植专业合作社 | 20% | 48万人民币 |
3 | 青田县蓝鑫畜禽养殖专业合作社 | 20% | 48万人民币 |
4 | 青田县焕军畜禽养殖专业合作社 | 20% | 48万人民币 |
5 | 青田县驮岙果蔬种植专业合作社 | 20% | 48万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
青田县焕军畜禽养殖专业合作社
|
|
2 |
青田县驮岙果蔬种植专业合作社
|
|
3 |
青田南宏畜牧养殖专业合作社
|
|
4 |
青田县绿泉果蔬种植专业合作社
|
|
5 |
青田县蓝鑫畜禽养殖专业合作社
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2021-05-25 | 住所变更 |
浙江省丽水市青田县瓯南街道鸡坦路**号第二间
|
浙江省丽水市青田县章旦乡李黄村黄龙**号第二间
|
3 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶为钦; 证件号码: ******************; 职位: 理事长; [退出]姓名: 季佰利; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 季佰康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 季洪轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐文俊; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 金建康; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 季佰利; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 季佰康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 季洪轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张海弟; 证件号码: ******************; 职位: 理事长; [新增]姓名: 徐文俊; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 金建康; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
4 | 2020-01-13 | 法定代表人变更 |
叶为钦
|
张海弟
|
5 | 2020-01-13 | 合作社成员信息备案 |
企业名称: 青田县焕军畜禽养殖专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 青田县筠水畜禽养殖专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 青田县银星吊瓜种植专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 青田县青尔康果蔬专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 青田县驮岙果蔬种植专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
企业名称: 青田南宏畜牧养殖专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 青田县焕军畜禽养殖专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 青田县绿泉果蔬种植专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 青田县蓝鑫畜禽养殖专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 青田县驮岙果蔬种植专业合作社; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
6 | 2019-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶为钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 季佰利; 证件号码: ******************; 职位: 理事长姓名: 季佰康; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 季洪轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 季焕军; 证件号码: ******************; 职位: 理事 [退出]姓名: 徐文俊; 证件号码: ******************; 职位: 理事
|
姓名: 叶为钦; 证件号码: ******************; 职位: 理事长姓名: 季佰利; 证件号码: ******************; 职位: 理事姓名: 季佰康; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 季洪轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐文俊; 证件号码: ******************; 职位: 理事姓名: 金建康; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
|
7 | 2019-01-25 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
8 | 2019-01-25 | 法定代表人变更 |
季佰利
|
叶为钦
|
9 | 2019-01-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:季佰利;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:季佰利;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:叶为钦;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶为钦;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-01-18 | 法定代表人变更 |
金建康
|
季佰利
|