序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈伟平 | 20% | 1万人民币 |
2 | 陈一媚 | 20% | 1万人民币 |
3 | 邹乾根 | 20% | 1万人民币 |
4 | 管进华 | 20% | 1万人民币 |
5 | 留志钢 | 20% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈一媚
|
|
2 |
邹乾根
|
|
3 |
留志钢
|
|
4 |
管进华
|
|
5 |
陈伟平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-10-15 | 行业代码变更 |
行业代码:0100
|
行业代码:0519
|
2 | 2012-10-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 组织收购、销售成员种植的干果、水果,养殖的家禽;为成员提供有关生产经营的信息咨询服务(凡涉及许可证的凭有效许可证经营)
|
一般经营项目: 组织收购、销售成员种植的油茶、茶叶、中药材、水果、蔬菜、养殖的家畜、家禽、淡水鱼,为成员提供相关的植保服务,提供生产经营有关的信息咨询服务。
|
3 | 2012-10-15 | 名称变更 |
青田县舒桥梨种植专业合作社
|
青田县舒桥农产品产销专业合作社
|
4 | 2008-05-26 |
注册号: ********265
|
注册号: ********0030X
|
|
5 | 2008-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 陈一媚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长姓名: 管进华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 蓝志林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 刘华仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 刘小建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 章乐川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 邹乾根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 陈伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 陈一媚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 理事长姓名: 管进华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 留志钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 邹乾根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
6 | 2008-05-22 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈伟平; 出资额: 0.6; 百分比: 12%姓名: 管进华; 出资额: 0.6; 百分比: 12%姓名: 蓝志林; 出资额: 0.6; 百分比: 12% [退出]姓名: 刘华仙; 出资额: 0.6; 百分比: 12% [退出]姓名: 刘小建; 出资额: 0.6; 百分比: 12% [退出]姓名: 章乐川; 出资额: 0.6; 百分比: 12% [退出]姓名: 邹乾根; 出资额: 0.6; 百分比: 12%姓名: 陈一媚; 出资额: 0.8; 百分比: 16%
|
姓名: 陈伟平; 出资额: 1( + 66.66667% ); 百分比: 20%姓名: 陈一媚; 出资额: 1( + 25% ); 百分比: 20%姓名: 管进华; 出资额: 1( + 66.66667% ); 百分比: 20%姓名: 留志钢; 出资额: 1; 百分比: 20% [新增]姓名: 邹乾根; 出资额: 1( + 66.66667% ); 百分比: 20%
|
7 | 2008-05-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 干果、水果种植;家禽养殖行业代码: 0100兼营: **经营方式: 种植、养殖
|
经营范围: 组织收购、销售成员种植的干果、水果,养殖的家禽;为成员提供有关生产经营的信息咨询服务(凡涉及许可证的凭有效许可证经营)行业代码: 0100经营方式: 种植、养殖
|
8 | 2008-05-22 | 企业类型变更 |
合作社
|
农民专业合作社
|
9 | 2008-05-22 | 名称变更 |
青田县舒桥梨种植合作社
|
青田县舒桥梨种植专业合作社
|
10 | 2006-11-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈佩素; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 陈永华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 管进华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 蓝志林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 刘华仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 刘薛英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 叶光平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 邹乾根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 陈伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 陈一媚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长姓名: 管进华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 蓝志林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 刘华仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 刘小建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 章乐川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 邹乾根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|