序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安徽省地质勘矿产查局327地质队 | 19.37% | 9685.0万人民币 |
2 | 安徽地质矿产勘查局321地质队 | 13.76% | 6880.0万人民币 |
3 | 安徽省地质矿产勘查局322地质队 | 11.85% | 5925.0万人民币 |
4 | 安徽省地质矿产勘查局313地质队 | 11.17% | 5585.0万人民币 |
5 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队 | 8.93% | 4465.0万人民币 |
6 | 安徽省地质矿产勘查局311地质队 | 8.29% | 4145.0万人民币 |
7 | 安徽省地质矿产勘查局332地质队 | 7.2% | 3600.0万人民币 |
8 | 安徽省地质矿产勘查局324地质队 | 6.29% | 3145.0万人民币 |
9 | 安徽省地质矿产勘查局312地质队 | 5.24% | 2620.0万人民币 |
10 | 安徽省工业经济职业技术学院 | 4.44% | 2220.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪冬生
|
|
2 |
曾玉兰
|
|
3 |
娄尤华
|
|
4 |
战双庆
|
|
5 |
侯明金
|
|
6 |
束学斌
|
|
7 |
刘章平
|
|
8 |
杜东
|
|
9 |
江舜志
|
|
10 |
陈勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
俞庆 [退出]曾玉兰战双庆杜东程抱银 [退出]王廷睿 [退出]汪冬生娄尤华陶帮敏 [退出]
|
江舜志 [新增]曾玉兰战双庆杜东刘章平 [新增]侯明金 [新增]汪冬生娄尤华束学斌 [新增]陈勇 [新增]
|
3 | 2021-01-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-01-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
程抱银
|
汪冬生
|
5 | 2019-06-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
安徽省地勘局第一水文工程勘查院; [退出]安徽省地质测绘技术院; [退出]安徽省地质矿产勘查局324地质队;安徽省地质矿产勘查局321地质队; [退出]安徽省地质实验研究所;安徽省地球物理地球化学勘查技术院; [退出]安徽省地质矿产勘查332地质队; [退出]安徽省地质矿产勘查局311地质队;安徽省地质勘矿产查局327地质队;安徽省核工业勘查技术总院; [退出]安徽省地质矿产勘查局; [退出]安徽省地质矿产勘查局322地质队;安徽省地质环境监测总站; [退出]安徽省地质调查院; [退出]安徽省地质矿产勘查局313地质队;安徽省地质矿产勘查局326地质队;安徽省工业经济职业技术学院;安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院; [退出]安徽省地质矿产勘查局312地质队;安徽省地质矿产勘查局325地质队; [退出]安徽省勘查技术院; [退出]
|
安徽省地质矿产勘查局326地质队:8.93%;安徽省工业经济职业技术学院:4.44%;安徽省地质矿产勘查局324地质队:6.29%;安徽省地质实验研究所:3.46%;安徽省地质矿产勘查局332地质队:7.2%; [新增]安徽省地质矿产勘查局311地质队:8.29%;安徽省地质勘矿产查局327地质队:19.37%;安徽省地质矿产勘查局322地质队:11.85%;安徽省地质矿产勘查局313地质队:11.17%;安徽省地质矿产勘查局312地质队:5.24%;安徽地质矿产勘查局321地质队:13.76%; [新增]
|
6 | 2019-06-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2018-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
黄志远
|
程抱银
|
8 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
俞庆曾玉兰战双庆杜东程抱银黄志远 [退出]夏导春 [退出]娄尤华陶帮敏
|
俞庆曾玉兰战双庆杜东程抱银王廷睿 [新增]汪冬生 [新增]娄尤华陶帮敏
|
9 | 2016-11-21 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
10 | 2016-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王刚 [退出]侯其标 [退出]黄志远何清 [退出]夏导春赵宏 [退出]罗翔 [退出]彭智 [退出]
|
俞庆 [新增]曾玉兰 [新增]战双庆 [新增]杜东 [新增]程抱银 [新增]黄志远夏导春娄尤华 [新增]陶帮敏 [新增]
|