序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-29 | 许可经营项目变更变更 |
H14-食品经营
|
食品流通许可证;
|
2 | 2015-05-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
何永岚;
|
何永岚;
|
3 | 2015-04-02 | 许可经营项目变更变更 |
卫生许可证;
|
H14-食品经营
|
4 | 2015-04-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
何永岚;
|
何永岚;
|
5 | 2013-04-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2013-06-03
|
无
|