序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王娟 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张剑光
|
|
2 |
王娟
|
|
3 |
章慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王敦文:85%; [退出]周兴来:15%; [退出]
|
王娟:100%; [新增]
|
2 | 2021-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王敦文
|
张剑光
|
3 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王娟王敦文 [退出]
|
王娟张剑光 [新增]
|
4 | 2021-06-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-06-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
马鞍山市雨山区九华西路1369号青年电子商务产业园9栋6层602室
|
马鞍山市雨山区九华西路1500号8幢208室
|
6 | 2021-06-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2020-04-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周兴来:80%;王敦文:20%;
|
王敦文:85%;周兴来:15%;
|
8 | 2019-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王娟李星亮 [退出]
|
王娟王敦文 [新增]
|
9 | 2019-05-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李星亮
|
王敦文
|
10 | 2019-04-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王娟:80%; [退出]王敦文:20%;
|
王敦文:20%;周兴来:80%; [新增]
|