序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 琼海市水务局 | 56.82235% | 8991万人民币 |
2 | 海南省水务集团有限公司 | 43.17765% | 6832万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶燕
|
|
2 |
陈鹏飞
|
|
3 |
余忠锦
|
|
4 |
何亮
|
|
5 |
翁清冰
|
|
6 |
张正
|
|
7 |
麦华琴
|
|
8 |
王建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
麦华琴何亮余忠锦王碧云 [退出]何亮张正陈鹏飞叶燕王建国
|
麦华琴何亮余忠锦翁清冰 [新增]何亮张正陈鹏飞叶燕王建国
|
2 | 2019-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
黄德莲 [退出]邓正刚 [退出]郑在明 [退出]符小山 [退出]张小山 [退出]曾蕙 [退出]王碧云王祉苏 [退出]
|
麦华琴 [新增]何亮 [新增]余忠锦 [新增]王碧云何亮 [新增]张正 [新增]陈鹏飞 [新增]叶燕 [新增]王建国 [新增]
|
3 | 2019-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张小山
|
叶燕
|
4 | 2017-10-27 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
5 | 2017-10-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
琼海市水务局:*%;海南省水利电力集团有限公司:*%; [退出]
|
海南省水务集团有限公司:*%; [新增]琼海市水务局:*%;
|
6 | 2014-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
程范生,监事会主席 [退出]邓正刚,董事符小山,监事黄德莲,董事王碧云,董事曾蕙,董事,总经理张小山,董事长郑在明,监事
|
邓正刚,董事符小山,监事黄德莲,董事王碧云,董事王祉苏,监事,监事会主席 [新增]曾蕙,董事,总经理张小山,董事长郑在明,监事
|
7 | 2013-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓正刚,董事丁高鸿,监事会主席 [退出]符小山,监事黄德莲,董事马江游,董事,总经理 [退出]苏云志,董事 [退出]张小山,董事长郑在明,监事
|
程范生,监事会主席 [新增]邓正刚,董事符小山,监事黄德莲,董事王碧云,董事 [新增]曾蕙,董事,总经理 [新增]张小山,董事长郑在明,监事
|