序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省包装总公司 | 100% | 5000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南华昌企业集团公司湖南分公司
|
文亮 | 1995-12-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
喻省君
|
彭岳滨
|
2 | 2022-08-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻省君(执行董事兼总经理), [退出]邱灿波(监事)
|
邱灿波(监事),彭岳滨(执行董事兼总经理) [新增]
|
4 | 2021-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖南省包装总公司:100%;
|
湖南省包装总公司:100%;
|
5 | 2021-12-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
海南华昌企业集团公司
|
海南华昌企业集团有限公司
|
6 | 2021-12-08 | 其他事项备案 |
3962
|
无
|
7 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
喻省君(执行董事兼总经理) [新增]邱灿波(监事) [新增]
|
8 | 2021-12-08 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2021-08-12 | 联络员备案 |
胡梦其
|
喻省君
|
10 | 2021-08-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡明武
|
喻省君
|