序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈明兴 | 53% | 66.25万人民币 |
2 | 黄彩霞 | 47% | 58.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈明兴
|
|
2 |
黄彩霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
琼海齐顺卡拉胶有限公司水产苗种场
|
陈明兴 | 2012-08-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-09-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
粉状卡拉胶、琼脂销售;渔用饲料销售(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
|
粉状卡拉胶、琼脂销售;渔用饲料销售;海水养殖。
|
2 | 2013-12-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
粉状卡拉胶生产、琼脂生产、加工及销售;渔用饲料销售;水产种苗、水产品养殖(分支机构经营)(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
|
粉状卡拉胶、琼脂销售;渔用饲料销售(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
|
3 | 2012-08-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
粉状卡拉胶生产、琼脂生产、加工及销售(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
|
粉状卡拉胶生产、琼脂生产、加工及销售;渔用饲料销售;水产种苗、水产品养殖(分支机构经营)(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
|
4 | 2010-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈明兴,执行董事,经理林日裴,监事 [退出]
|
陈明兴,执行董事,经理黄彩霞,监事 [新增]
|
5 | 2007-08-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
粉状卡拉胶生产、加工及销售(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
|
粉状卡拉胶生产、琼脂生产、加工及销售(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
|
6 | 2006-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
辜玉顺,监事 [退出]王斌业,执行董事,总经理 [退出]王剑锋,副总经理 [退出]
|
陈明兴,执行董事,经理 [新增]林日裴,监事 [新增]
|
7 | 2006-08-26 | 实收资本变更 |
0.0000
|
125.0000
|
8 | 2006-08-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产、销售卡拉胶系列产品。
|
生产、销售卡拉胶系列产品;琼脂、果冻加工及销售(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
|
9 | 2006-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王斌业
|
陈明兴
|