序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑建宇 | 60% | 60万人民币 |
2 | 张桂兰 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑建华
|
|
2 |
郑建宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张桂兰(出资额:40万元,出资比例:40.0000%),曾涛(出资额:30万元,出资比例:30.0000%), [退出]郑建宇(出资额:30万元,出资比例:30.0000%)
|
张桂兰:40%;郑建宇:60( + 100% )%;
|
2 | 2021-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑建宇(总经理),曾涛(监事), [退出]郑建华(执行董事)
|
郑建华(执行董事兼总经理),郑建宇(监事)
|
3 | 2021-11-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-11-18 | 联络员备案 |
陈世乐
|
郑建华
|
5 | 2016-01-26 | 联络员备案变更 |
符春映
|
陈世乐
|
6 | 2013-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾涛,监事张桂兰,执行董事 [退出]郑建宇,经理
|
曾涛,监事郑建华,执行董事 [新增]郑建宇,经理
|
7 | 2013-04-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张桂兰
|
郑建华
|
8 | 2010-11-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-10-19
|
2040-10-19
|