序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆叶 | 55% | 550.0万人民币 |
2 | 吴美星 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 邢云珠 | 15% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐土英
|
|
2 |
邢云珠
|
|
3 |
陆叶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
安徽健之旅文化旅游****展有限公司龙潭分公司
|
徐土英 | 2021-11-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴美星
|
徐土英
|
3 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴美星 [退出]邢云珠
|
邢云珠徐土英 [新增]
|
4 | 2020-09-28 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2020-09-28 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
500.000000
|
1000.000000( + 100.00% )
|
6 | 2020-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陆叶:55%;吴美星:30%;邢云珠:15%;
|
陆叶:55%;吴美星:30%;邢云珠:15%;
|
7 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴美星贺结林 [退出]
|
吴美星邢云珠 [新增]
|
8 | 2020-09-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陆叶:55%;吴美星:30%;贺结林:15%; [退出]
|
陆叶:55%;吴美星:30%;邢云珠:15%; [新增]
|
9 | 2020-09-02 | 章程备案 |
无
|
无
|