序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨华涛
|
胡森
|
2 | 2017-10-27 | 其他事项备案 |
5668668
|
5662228
|
3 | 2017-10-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
芦兵涛
|
杨华涛
|
4 | 2015-11-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现、同业拆借、金融咨询;代理信用卡业务和国家债券、金融债券****行和兑付业务;代理收付款和保险业务;买卖政府债券、提供保险箱业务;办理外汇存款业务;办理个人国际汇出汇款业务;房屋租赁。***
|
办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现、同业拆借、金融咨询;代理信用卡业务和国家债券、金融债券****行和兑付业务;代理收付款和保险业务;买卖政府债券、提供保险箱业务;办理外汇存款业务;办理个人国际汇出汇款业务;房屋租赁;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;国际结算(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。***
|
5 | 2015-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王冰
|
芦兵涛
|
6 | 2015-11-04 | 其他事项备案 |
5666157
|
5668668
|
7 | 2015-11-04 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
王冰
|
芦兵涛
|
8 | 2014-12-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武当山特区太和路2号
|
武当山特区太和中路1号
|