序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 市场主体类型变更 |
分公司
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
2 | 2021-08-10 | 经营方式变更 |
无
|
合
|
3 | 2021-08-10 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
分公司
|
4 | 2021-07-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
翟东玲
|
黄华
|
5 | 2019-07-18 | 市场主体类型变更 |
分公司
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
6 | 2018-01-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
汪银珍
|
翟东玲
|
7 | 2018-01-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
砀山县砀城镇人民西路北侧丽苑小区综合楼3号楼
|
安徽省宿州市砀山县砀城人民西路北侧丽苑小区综合楼3号楼5层
|