序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
单宇梁 [退出]
|
欧倩 [新增]
|
2 | 2022-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
单宇梁
|
欧倩
|
3 | 2021-12-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔文平
|
单宇梁
|
4 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔文平 [退出]
|
单宇梁 [新增]
|
5 | 2021-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
崔文平 [新增]
|
6 | 2021-08-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陶慧
|
崔文平
|
7 | 2019-10-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王海燕
|
陶慧
|
8 | 2016-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陶慧
|
王海燕
|
9 | 2014-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李建光
|
陶慧
|
10 | 2014-03-27 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
李建光
|
陶慧
|