序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵国栋 | 80% | 1600.0万人民币 |
2 | 张亭亭 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵国栋
|
|
2 |
张亭亭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-09 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵彬
|
赵国栋
|
3 | 2020-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵国栋赵彬 [退出]
|
张亭亭 [新增]赵国栋
|
4 | 2020-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵国栋:80%;赵彬:20%; [退出]
|
赵国栋:80%;张亭亭:20%; [新增]
|
5 | 2018-11-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
赵国栋:70%;赵彬:12.5%;谢少兵:10%; [退出]
|
赵国栋:80%;赵彬:20%;
|
6 | 2018-11-13 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
7 | 2018-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
谢少兵 [退出]赵彬
|
赵国栋 [新增]赵彬
|
8 | 2015-11-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张保民:*%; [退出]赵彬:*%;
|
谢少兵:*%; [新增]赵彬:*%;赵国栋:*%; [新增]
|
9 | 2015-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张保民 [退出]赵彬
|
赵彬谢少兵 [新增]
|
10 | 2015-05-05 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
500
|
2000.000000( + 300.00% )
|