序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨中淇
|
|
2 |
文新建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 法定代表人变更 |
陈亮
|
杨中淇
|
2 | 2021-08-09 | 地址变更 |
四川省遂宁市射洪县太和镇虹桥路
|
四川省射洪市沱牌镇龙凤街道14幢16-18号
|
3 | 2021-08-09 | 法定代表人变更 |
陈文英
|
陈亮
|
4 | 2021-08-09 | 章程备案 |
无
|
2021-07-30第一章第三条公司住所;变更法定代表人和经理。
|
5 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
文新建
|
6 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈文英
|
7 | 2017-12-19 | 董事备案 |
|
陈文英 [新增]
|
8 | 2017-12-19 | 住所变更 |
太和镇虹桥路
|
四川省遂宁市射洪县太和镇虹桥路
|
9 | 2017-12-19 | 名称变更 |
四川省射洪县糖酒公司
|
四川射洪沱牌舍得糖酒有限责任公司
|
10 | 2017-12-19 | 财务负责人 |
|
任玉 *****
|