序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张小强 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 肖立人 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张小强
|
|
2 |
肖立人
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
夏秀珍
|
夏秀珍
|
2 | 2016-07-05 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
3 | 2014-10-20 | 信息公示联络员备案 |
|
池玲真
|
4 | 2014-10-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-10-20~2014-10-19
|
2004-10-20~
|
5 | 2014-10-09 | 章程备案 |
|
2014-10-08营业期限
|
6 | 2010-08-20 |
福州市台江区长乐路象园街道办事处大楼三层
|
福州市晋安区长乐路象园街道办事处大楼三层
|
|
7 | 2010-08-20 |
***************
|
***************
|
|
8 | 2010-08-20 |
备案前内容
|
章程修正案
|
|
9 | 2010-08-20 |
福州市台江区工商行政管理局(内资)
|
福州市晋安区工商行政管理局(内资)
|
|
10 | 2009-06-12 |
福州市工商行政管理局(内资)
|
福州市台江区工商行政管理局(内资)
|