序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林武芳 | 79% | 790.0万人民币 |
2 | 林仲元 | 21% | 210.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林武芳
|
|
2 |
陈辉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建邦信信息科技有限公司陕西分公司
|
董志刚 | 2011-07-26 |
2 |
福建邦信信息科技有限公司厦门分公司
|
林敏 | 2011-02-24 |
3 |
福建邦信信息科技有限公司湖南分公司
|
张金国 | 2009-11-23 |
4 |
福建邦信信息科技有限公司四川分公司
|
袁菱潞 | 2007-04-24 |
5 |
福建邦信信息科技有限公司河南分公司
|
张三山 | 2007-04-18 |
6 |
福建邦信信息科技有限公司江苏分公司
|
王曦 | 2005-10-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 投资人(股权)变更 |
林武芳 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
林武芳 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
2 | 2021-09-27 | 投资人(股权)变更 |
林武芳 证照号码:***;林荣 证照号码:***; [退出]江星 证照号码:***; [退出]林敏 证照号码:***; [退出]林武云 证照号码:***; [退出]林曦仲 证照号码:***; [退出]林仲元 证照号码:***;
|
林武芳 证照号码:***;林仲元 证照号码:***;
|
3 | 2021-09-27 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-07-16新章程
|
4 | 2020-06-23 | 投资人(股权)变更 |
林武芳 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
林武芳 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
5 | 2020-06-23 | 投资人(股权)变更 |
林武芳 证照号码:***;林荣 证照号码:***;江星 证照号码:***;林敏 证照号码:***;林武云 证照号码:***;林曦仲 证照号码:***;
|
林武芳 证照号码:***;林荣 证照号码:***;江星 证照号码:***;林敏 证照号码:***;林武云 证照号码:***;林仲元 证照号码:***; [新增]林曦仲 证照号码:***;
|
6 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
郑章勇
|
刘卫娜
|
7 | 2020-06-23 | 章程备案 |
旧章程
|
2020-06-15新章程
|
8 | 2018-07-17 | 分公司注销备案 |
无
|
福建邦信信息科技有限公司厦门分公司;
|
9 | 2018-05-21 | 联络员备案 |
蔡雪梅
|
郑章勇
|
10 | 2016-12-20 | 章程备案 |
旧章程
|
2016-12-08章程
|