序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐隆华 | 52% | 260.0万人民币 |
2 | 唐铭雪 | 48% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐隆华
|
|
2 |
唐铭雪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 联络员备案 |
徐隆华
|
徐隆华
|
2 | 2022-05-12 | 联络员备案 |
徐隆华
|
徐隆华
|
3 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
徐隆华
|
徐隆华
|
4 | 2019-09-03 | 主要成员 |
许期斌 [退出]
|
唐铭雪 [新增]
|
5 | 2019-09-03 | 主要成员 |
许期斌 [退出]
|
唐铭雪 [新增]
|
6 | 2019-09-03 | 出资情况 |
许杰明 证照号码:*****9;许期斌 证照号码:*****0;徐隆华 证照号码:*****7;
|
唐铭雪 证照号码:*****X;徐隆华 证照号码:*****7;
|
7 | 2019-09-03 | 监事备案 |
许期斌 [退出]
|
唐铭雪 [新增]
|
8 | 2019-09-03 | 投资人(股权)变更 |
许杰明 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
唐铭雪 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
9 | 2019-09-03 | 投资人(股权)变更 |
许杰明 证照号码:******************; [退出]许期斌 证照号码:******************; [退出]徐隆华 证照号码:******************;
|
唐铭雪 证照号码:******************; [新增]徐隆华 证照号码:******************;
|
10 | 2019-09-03 | 监事备案 |
许期斌 [退出]
|
唐铭雪 [新增]
|