序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林建树 | 68.5% | 3973.0万人民币 |
2 | 王斌 | 18% | 1044.0万人民币 |
3 | 林英 | 13.5% | 783.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林建树
|
|
2 |
王斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建云睿信息科技有限公司上海分公司
|
林建树 | 2020-07-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 经营范围变更 |
信息技术研究与开****;计算机软硬件技术服务;系统集成技术服务;计算机网络工程设计、施工;通讯专业技术服务;市场营销策划及服务;会务服务;计算机软硬件、通讯器材、五金交电(不含电动自行车)、机械设备的批****、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及外围设备制造;软件开****;软件外包服务;人工智能应用软件开****;人工智能理论与算法软件开****;云计算装备技术服务;云计算设备制造;互联网数据服务;网络与信息安全软件开****;通讯设备销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);数字文化创意软件开****;会议及展览服务;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-07-05 | 联络员备案 |
林建树
|
黄祥玉
|
3 | 2022-07-05 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|
4 | 2021-10-11 | 住所变更 |
福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨江滨广场18层06办公
|
福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨江滨广场22层05办公
|
5 | 2021-10-11 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|
6 | 2021-06-22 | 联络员备案 |
林建树
|
林建树
|
7 | 2020-08-31 | 主要成员 |
林陆明 [退出]
|
林建树 [新增]
|
8 | 2020-08-31 | 经理备案 |
林陆明 [退出]
|
林建树 [新增]
|
9 | 2020-08-31 | 监事备案 |
林英 [退出]
|
王斌 [新增]
|
10 | 2020-08-31 | 主要成员 |
林英 [退出]
|
王斌 [新增]
|