序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福建省科雷邦计量检测有限公司 | 97% | 14927.33万人民币 |
2 | 龚钦耀 | 3% | 461.67万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄建东
|
|
2 |
龚钦耀
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建同创电力工程有限公司古田分公司
|
蔡国清 | 2019-07-16 |
2 |
福建同创电力工程有限公司永安分公司
|
林庆 | 2017-03-24 |
3 |
福建同创电力工程有限公司周宁分公司
|
肖年雄 | 2014-03-17 |
4 |
福建同创电力工程有限公司三明分公司
|
魏克强 | 2013-08-06 |
5 |
福建同创电力工程有限公司南靖分公司
|
陈仕聪 | 2007-06-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 监事备案 |
蔡泽华 [退出]
|
龚钦耀 [新增]
|
2 | 2022-05-05 | 董事备案 |
蔡国清 [退出]
|
黄建东 [新增]
|
3 | 2022-05-05 | 投资人(股权)变更 |
蔡国清 证照号码:***; [退出]林开彪 证照号码:***; [退出]
|
福建省科雷邦计量检测有限公司 证照号码:91350784MA8UW38A43; [新增]龚钦耀 证照号码:***; [新增]
|
4 | 2022-05-05 | 经理备案 |
黄国孙 [退出]
|
黄建东 [新增]
|
5 | 2022-05-05 | 董事备案 |
蔡国清 [退出]
|
黄建东 [新增]
|
6 | 2022-05-05 | 监事备案 |
蔡泽华 [退出]
|
龚钦耀 [新增]
|
7 | 2022-05-05 | 联络员备案 |
蔡国清
|
龚钦耀
|
8 | 2022-05-05 | 章程备案 |
旧章程
|
2022-04-29新章程
|
9 | 2022-05-05 | 投资人(股权)变更 |
蔡国清 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
福建省科雷邦计量检测有限公司 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
10 | 2022-05-05 | 经理备案 |
黄国孙 [退出]
|
黄建东 [新增]
|