序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张天亮 | 100% | 12800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张天亮
|
|
2 |
丁文斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|
2 | 2020-08-19 | 投资人(股权)变更 |
伍进才 证照号码:***; [退出]
|
张天亮 证照号码:***; [新增]
|
3 | 2020-08-19 | 联络员备案 |
伍进才
|
张天亮
|
4 | 2020-05-28 | 经理备案 |
伍进才 [退出]
|
张天亮 [新增]
|
5 | 2020-05-28 | 董事备案 |
伍进才 [退出]
|
张天亮 [新增]
|
6 | 2020-05-28 | 经理备案 |
伍进才 [退出]
|
张天亮 [新增]
|
7 | 2020-05-28 | 董事备案 |
伍进才 [退出]
|
张天亮 [新增]
|
8 | 2020-05-28 | 法定代表人变更 |
伍进才
|
张天亮
|
9 | 2020-05-21 | 联络员备案 |
伍进才
|
伍进才
|
10 | 2017-10-17 | 经理备案 |
陈国北 [退出]
|
伍进才 [新增]
|