序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林建华 | 95% | 9500.0万人民币 |
2 | 敖一军 | 5% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林建华
|
|
2 |
郑文光
|
|
3 |
敖一军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-23 | 联络员备案 |
杜骏
|
郑文光
|
2 | 2017-04-05 | 联络员备案 |
陈芬
|
杜骏
|
3 | 2016-06-15 | 增、补、换照 |
旧照 ***************
|
新照 ******************
|
4 | 2015-03-26 | 信息公示联络员备案 |
无
|
陈芬
|