序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林栩 | 85.6% | 2140万人民币 |
2 | 王晓羽 | 14.4% | 360万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武燕
|
|
2 |
林栩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福州瑞立建设工程有限公司晋安分公司
|
武燕 | 2007-12-11 |
2 |
福州瑞立建设工程有限公司仓山分公司
|
武燕 | 2007-10-22 |
3 |
福州瑞立建设工程有限公司城门分公司
|
王义楚 | 2005-01-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-19 | 联络员备案 |
无
|
陈杨
|
2 | 2016-02-19 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
3 | 2014-10-31 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****
|
4 | 2013-12-20 | 监事备案 |
张征勇 [退出]
|
林栩 [新增]
|
5 | 2013-12-20 | 章程备案 |
|
公司章程
|
6 | 2013-12-20 | 投资人(股权)变更 |
福建四红担保有限公司 出资 2140.000000万人民币; [退出]王晓羽 出资 360.000000万人民币;
|
王晓羽 出资 360.000000万人民币;林栩 出资 2140.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2012-10-12 |
备案前内容 旧章程
|
新章程
|
|
8 | 2012-10-12 |
涂凌燕
|
武燕
|
|
9 | 2012-05-22 |
王晓羽
|
涂凌燕
|
|
10 | 2009-03-27 |
执行董事兼总经理 陈晓锋 ; 监事 林煦 ;
|
执行董事兼总经理 王晓羽 ; 监事 张征勇 ;
|