序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张文淮 | 80% | 774.4万人民币 |
2 | 陈书寿 | 20% | 193.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文淮
|
|
2 |
陈书寿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-09-14公司新章程
|
2 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
张文淮
|
陈待海
|
3 | 2021-02-23 | 法定代表人变更 |
蒋文仁
|
张文淮
|
4 | 2021-02-23 | 监事备案 |
孙佳 [退出]
|
陈书寿 [新增]
|
5 | 2021-02-23 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-02-20公司新章程
|
6 | 2021-02-23 | 投资人(股权)变更 |
蒋文仁 证照号码:***; [退出]福建八方君泽文化有限公司 证照号码:91350103MA33KT3Q5J; [退出]
|
张文淮 证照号码:***; [新增]陈书寿 证照号码:***; [新增]
|
7 | 2021-02-23 | 经理备案 |
蒋文仁 [退出]
|
张文淮 [新增]
|
8 | 2021-02-23 | 联络员备案 |
张振桥
|
张文淮
|
9 | 2021-02-23 | 董事备案 |
蒋文仁 [退出]
|
张文淮 [新增]
|
10 | 2020-03-11 | 经理备案 |
张福容 [退出]
|
蒋文仁 [新增]
|